Informazioni su François Koster
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: François Koster
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004500701, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
MICONS GmbH, in Rapperswil-Jona, CHE-104.859.996, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2009, S. 15, Publ. 4965066).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sreedharan, Shyam, britische Staatsangehörige, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Koster, François, niederländischer Staatsangehöriger, in Jona (Rapperswil-Jona), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004451418, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Koster Engineering AG, in Rapperswil-Jona, CHE-107.632.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2016, Publ. 2968991).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sreedharan, Shyam, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koster, François, von Rapperswil-Jona, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2968991, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Koster Engineering AG, in Rapperswil-Jona, CHE-107.632.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2013, Publ. 7179342).
Statutenänderung:
06.07.2016.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Koster Engineering Ltd).
Zweck neu:
Entwicklung und Verkauf von Software sowie Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per eingeschriebenem Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 06.07.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
AEGERTER+BRÄNDLE AG für Steuer- und Wirtschaftsberatung (CH-320.3.035.800-6), in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koster, François, von Rapperswil-Jona, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: niederländischer Staatsangehöriger].