Informazioni su Stefan Kollmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Kollmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004668560, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Takeda Pharmaceuticals International AG, in Opfikon, CHE-113.444.401, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2019, Publ. 1004615700).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bullock, Christopher Clive, britischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kollmann, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pellier, Pierre Jean François, französischer Staatsangehöriger, in Arlesheim, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rees, Emma Jane, britische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Seto, Mayuko, japanische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4440577, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Takeda Chromo Beteiligungs AG, in Opfikon, CHE-113.934.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2016, Publ. 2737269).
Statutenänderung:
21.08.2018.
Firma neu:
SPH Chromo AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(SPH Chromo SA) (SPH Chromo Ltd).
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Mandaris AG, Beethovenstrasse 49, 8002 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kollmann, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Andre Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liu, Yanjun, chinesischer Staatsangehöriger, in Shanghai (CN), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Barbara Rosa Schnell oder Alexandre Claude Egge von Heeren;
Lee, Hon Ming, britischer Staatsangehöriger, in Hongkong (HK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Barbara Rosa Schnell oder Alexandre Claude Egge Heeren;
Schnell, Barbara Rosa, von Röschenz, in Röschenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Heeren, Alexandre Claude Egge, von Frauenfeld, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2965649, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Takeda Re Insurance AG, in Opfikon, CHE-114.904.486, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2015, Publ. 2021481).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kollmann, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krueger, Anders John, dänischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kokkines, George Charles, amerikanischer Staatsangehöriger, in Vernon Hills, IL (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Witte, Christian Kurt, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.