Informazioni su Jürg Kohler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Jürg Kohler
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jürg Kohler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005645150, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
responsAbility Investments AG, in Zürich, CHE-110.061.297, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2022, Publ. 1005481394).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohler, Jürg, von Wynigen, in Kloten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lucido, Stacy Amanda, amerikanische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saade, Sarah, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fiebig, Michael, von Eglisau, in Eglisau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger];
Babol'ová, Kristína, slowakische Staatsangehörige, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nijland, Henk, niederländischer Staatsangehöriger, in Tynaarlo (NL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3222566, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
responsAbility Social Investment Services AG, in Zürich, CH-020.3.026.720-6, Finanz- und Beratungsdienstleistungen im Bereiche von Social Investments, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2005, S. 20, Publ. 3125604).
Statutenänderung:
18.01.2006.
Aktienkapital neu:
CHF 1'980'000.-- [bisher: CHF 1'640'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'980'000.--.
Aktien neu:
19'800 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 16'400 Namenaktien zu CHF 100.--].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barras Zwahlen, Jeanne, von Chermignon, in Genève, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Knöpfel, Ivo, von Hundwil, in Zürich, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vayloyan, Dr. Arthur, von Bern, in Cham, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kohler, Jürg, von Wynigen, in Kloten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ritter-Bosshard, Regula Elvira, von Zürich und Speicher, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2306778, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
SGA Schweizerische Gesellschaft für Aktienhandel und Research AG, bisher in Zürich, Handel mit Wertpapieren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2004, S. 21, Publ. 2130660).
Gründungsstatuten:
08.03.1999.
Statutenänderung:
24.05.2004.
Firma neu:
SGA Beteiligungen AG.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Kirchstrasse 42, 8807 Freienbach.
Zweck:
Handel mit Wertpapieren sowie Beratung von privaten und institutionellen Anlegern;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben und Darlehen aufnehmen und gewähren.
Aktienkapital:
CHF 1'500'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'500'000.--.
Aktien:
150'000 Inhaberaktien zu CHF 10.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen, sofern sie dem Verwaltungsrat bekannt sind, durch Brief, ansonsten durch Publikation im SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eugster, Markus, von Appenzell, in Wollerau, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Garzetti, Reto, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Eicher, Hans-Peter, von St. Gallenkappel und Ernetschwil, in Uster, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Good, Markus, von Mels, in Wollerau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Kohler, Jürg, von Wynigen, in Kloten, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
G. Stäheli Treuhand- und Revisionsbüro, in Freienbach, Revisionsstelle [wie bisher].