Informazioni su Florian Koch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Florian Koch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005168203, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
pilatushemp GmbH, bisher in Hitzkirch, CHE-340.844.514, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2020, Publ. 1004874261).
Statutenänderung:
12.04.2021.
Sitz neu:
Risch.
Domizil neu:
Suurstoffi 37, 6343 Rotkreuz.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Anbau, den Handel sowie den Import und Export von legalen Hanfprodukten sowie den Handel mit spezifischen Ausrüstungsgegenständen. Die Gesellschaft erbringt zudem Beratungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Massnahmen ergreifen und Verträge abschliessen, die damit in Verbindung stehen oder geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Lizenzen erwerben, halten und vergeben, sich an Unternehmen gleicher oder verwandter Branchen beteiligen oder derartige Unternehmungen erwerben oder errichten und finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Florian, von Meggen, in Hitzkirch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boudchichi, Adile, französischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004935211, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Canatur GmbH, bisher in Muri (AG), CHE-262.649.481, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2020, Publ. 1004859837).
Statutenänderung:
29.06.2020.
Firma neu:
CBDeluxe GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Hitzkirch.
Domizil neu:
Industriestrasse 16, 6285 Hitzkirch.
Zweck neu:
Produktion und Herstellung sowie Handel, Import, Export und Verkauf von legalen Hanfprodukten, Tabakfabrikaten und Tabakersatzprodukten sowie von entsprechendem Zubehör und alkoholischen Getränken sowie Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Vinkulierung neu:
[Die Vinkulierungsbestimmungen wurden aus den Statuten entfernt.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Florian, von Meggen, in Hitzkirch, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Nyangpo, Tashi Jingme, von Zürich, in Muri (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004874261, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
pilatushemp GmbH, bisher in Sachseln, CHE-340.844.514, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2017, Publ. 3888007).
Statutenänderung:
30.03.2020.
Sitz neu:
Hitzkirch.
Domizil neu:
Industriestrasse 16, 6285 Hitzkirch.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Moos, Roland Niklaus, von Sachseln, in Sachseln, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Imhof, Severin, von Flüelen, in Kerns, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
von Moos, Elias, von Sachseln, in Sachseln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Florian, von Meggen, in Hitzkirch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00.