Informazioni su Dr. Michael W. Kneller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Michael W. Kneller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005572267, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Amboss Global AG in Liquidation, in Zürich, CHE-113.019.191, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2021, Publ. 1005356121).
Statutenänderung:
21.09.2022.
Sitz neu:
Dübendorf.
Domizil neu:
c/o MT Metzger-Treuhand AG, Ringstrasse 12, 8600 Dübendorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kneller, Dr. Michael W., von Nürensdorf, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Klosters-Serneus].
Numero di pubblicazione: HR02-1004798009, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Euroforum Schweiz AG, in Zug, CHE-104.888.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2018, Publ. 4263711).
Firma neu:
Euroforum Schweiz AG in Liquidation.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.12.2019 per 31.12.2019 aufgelöst.
Liquidationsdomizil:
c/o Barbier Habegger Rödl Rechtsanwälte AG, Theaterstrasse 17, 8400 Winterthur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brems, Annemarie, deutsche Staatsangehörige, in Grevenbroich (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Kneller, Dr. Michael, von Nürensdorf, in Klosters-Serneus, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Poppe, Annemarie, deutsche Staatsangehörige, in Düsseldorf (DE), Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgisser, Joël Fabian, von Zürich, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3459281, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Flury Stiftung, in Schiers, CHE-105.845.169, Stiftung (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2016, Publ. 2969071).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niggli-Däscher, Georg, von Grüsch, in Grüsch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aebli, Peter, von Luzein, in Klosters-Serneus, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Guler-Muntwyler, Karin, von Klosters-Serneus, in Klosters-Serneus, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kneller, Michael, von Nürensdorf, in Klosters-Serneus, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vogt, Markus, von Grenchen, in Klosters-Serneus, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wehrli-Grass, Ursulina, von Klosters-Serneus, in Klosters-Serneus, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hidber, Magnus, von Mels, in Vilters-Wangs, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holzinger-Loretz, Anna Margreth, von Au (SG), in Schiers, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Casutt, Lorenz, von Lumnezia, in Grüsch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Darnuzer, Stefan, von Jenaz, in Klosters-Serneus, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Garbald, Hans-Peter, von Küblis, in Klosters-Serneus, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hartmann, Anton, genannt Töni, von Küblis und Luzein, in Küblis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Küblis und St. Antönien];
Marugg, Ulrich, von Klosters-Serneus, in Klosters-Serneus, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mayer-Bruder, Stephanie, von Jenaz, in Klosters-Serneus, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Roth, Jacqueline, von Neckertal, in Klosters-Serneus, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wehrli, Hans Ulrich, von Klosters-Serneus, in Klosters-Serneus, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Saas, in Saas];
Honegger, Angela, von Elsau, in Luzein, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schiers];
Kull, Dr. Stefan, von Niederlenz, in Sennwald, mit Kollektivunterschrift zu zweien.