Informazioni su Jon Kjartansson
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jon Kjartansson
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5380962, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
ITS Tours GmbH, in Merenschwand, CH-020.4.001.529-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2007, S. 2, Publ. 3741344).
Firma neu:
ITS Tours GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.10.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kjartansson, Jon, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Sulz AG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 100'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Kjartansson, Regula, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Sulz, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5306610, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
is-travel - Island Tours AG, in Frick, CH-400.3.024.006-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2006, S. 1, Publ. 3575278).
Statutenänderung:
16.06.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kjartansson, Jon, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Unterbözberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
TBO Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Johnson, Daniel Kjartan, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Unterbözberg, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Kjartansson-Brem, Regula, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Sulz AG, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Unterbözberg, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3741344, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
ITS Tours GmbH, in Merenschwand, CH-020.4.001.529-6, Organisation, Vermittlung und Durchführung von Reisen von und nach Island, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2006, S. 1, Publ. 3596904).
Statutenänderung:
16.01.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Islandsferdir ehf (Iceland Travel), in Reykjavik (IS), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 100'000.--;
Eyjolfsson, Stefan, isländischer Staatsangehöriger, in Reykjavik (IS), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kjartansson, Jon, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Sulz AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 100'000.--.