Informazioni su Claudia Kindhauser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Claudia Kindhauser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3991470, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Albany (Switzerland) GmbH, in Zürich, CH-020.4.026.516-7, Beschaffung und Durchführung von Dienstleistungen im Personalverleih, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2007, S. 21, Publ. 3889804).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kindhauser, Claudia, von Kleinandelfingen, in Maur, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3724434, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Albany Euro-Swiss GmbH, in Zürich, CH-020.4.026.516-7, Dienstleistungen im Personalverleih, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2006, S. 17, Publ. 3315756).
Statutenänderung:
22.12.2006.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luke, Catherine, britische Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ALBANY HOLDINGS LIMITED, in London (UK), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 17'000.--];
Glick, Martin, britischer Staatsangehöriger, in Aldenham (Hertfordshire/UK), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Kindhauser, Claudia, von Kleinandelfingen, in Maur, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2901752, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Human Solutions AG, in Maur, CH-020.3.020.294-9, Führen einer Personal- und Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 01.12.2000, S. 8196).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kindhauser, Claudia, von Kleinandelfingen, in Maur, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Meister Treuhand, in Dietlikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiesser, David, von Zürich, in Uster, Mitglied, mit Einzelunterschrift.