Informazioni su Noëlle Sophie Kim
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Noëlle Sophie Kim
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005431223, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung der Kinderfreunde Bern, in Bern, CHE-107.662.527, Stiftung (SHAB Nr. 172 vom 04.09.2020, Publ. 1004971650).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kim, Noëlle Sophie, von Lauperswil, in Kehrsatz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer-Schild, Paul, von Trimbach, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bütikofer, Monique, von Zuzwil (BE), in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Fabian Jean, von Waltenschwil, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004971650, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 165 vom 26.08.2020, publizierten TR-Eintrag Nr. 12'647 vom 21.08.2020 Stiftung der Kinderfreunde Bern, in Bern, CHE-107.662.527, Stiftung (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2020, Publ. 1004964866).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kim, Noëlle Sophie, von Lauperswil, in Kehrsatz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Wabern (Köniz)].
Numero di pubblicazione: HR02-1004964866, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung der Kinderfreunde Bern, in Bern, CHE-107.662.527, Stiftung (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2018, Publ. 1004513755).
Domizil neu:
c/o Wiltrud Heiss, Seftigenstrasse 18, 3007 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loretan-Hänni, Ursula, von Belp und Leukerbad, in Belp, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koch-Schlechten, Marlis, von Hasle LU, in Belp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heiss, Wiltrud Elisabeth, deutsche Staatsangehörige, in Bern, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Peter, von Trub, in Gwatt (Thun), Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Kassier, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kim, Noëlle Sophie, von Lauperswil, in Wabern (Köniz), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Berz, Thomas Emanuel, von Wettingen, in Wabern (Köniz), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Studer-Schild, Paul, von Trimbach, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].