Informazioni su Daniel Keller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Daniel Keller
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Keller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005740229, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sysion GmbH, in Richterswil, CHE-114.968.138, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2021, Publ. 1005072261).
Statutenänderung:
26.04.2023.
Sitz neu:
Hombrechtikon.
Domizil neu:
Garstligweg 8, 8634 Hombrechtikon.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Automatisierung, Herstellung und der weltweite Handel von Produkten (Instrumenten, Geräten, Anlagen, Maschinen, und Komponenten), sowie die Erbringung aller in diesem Zusammenhang geeigneten Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, sowie alle Geschäfte tätigen die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum, Patente, Marken und andere Schutzrechte erwerben, belasten, übertragen, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Werner, von Wald ZH, in Hombrechtikon, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Daniel, von Uster, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Kunz, Hansjörg, von Wald (ZH), in Zofingen, mit Einzelunterschrift [bisher: in Richterswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Riss, Stephanie, von Wallbach, in Rapperswil-Jona, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005072261, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sysion GmbH, in Meilen, CHE-114.968.138, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2009, S.34, Publ. 5152692).
Statutenänderung:
02.12.2020.
Sitz neu:
Richterswil.
Domizil neu:
Gartenstrasse 20b, 8805 Richterswil.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Herstellung und der weltweite Handel von analytischen Instrumenten, messtechnischen Geräten, Produkten zur Automatisierung und die Erbringung von Dienstleistungen in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, sowie alle Geschäfte tätigen die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Hansjörg, von Wald (ZH), in Richterswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Cape Town (ZA), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Keller, Daniel, von Uster, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.