Informazioni su Claudia Marina Keiser-Giannini
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Claudia Marina Keiser-Giannini
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3954907, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
SPRICH AG, in Baar, CHE-106.941.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2017, Publ. 3578885).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keiser-Giannini, Claudia Marina, von Stallikon, in Stallikon, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bushati, Florim, von Bülach, in Winkel, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3588785, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SPRICH AG Maschenstrukturen, bisher in Baar, CHE-115.451.872, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2015Publ. 2293001).
Gründungsstatuten:
19.02.2010.
Statutenänderung:
12.05.2017.
Firma neu:
SENNRICH AG.
Sitz neu:
Meilen.
Domizil neu:
General-Wille-Strasse 201, 8706 Meilen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Handel sowie Beratung, Entwicklung, Verarbeitung, Vermittlung, Service von Waren aller Art, insbesondere Metallhalbfabrikaten und kann Geschäfte tätigen, die unter den Zulieferbereich von den Baumaterialien oder Bauteilen fallen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sprich, Adrian, von Adliswil, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Keiser-Giannini, Claudia Marina, von Stallikon, in Stallikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sennrich, Zacharias Valentin, von Auw, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1857797, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Sprich AG Gitterroste, in Baar, CHE-106.941.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2014, Publ. 1503017).
Domizil neu:
Blegistrasse 11A, 6340 Baar.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cirillo, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Richterswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keiser-Giannini, Claudia Marina, von Stallikon, in Stallikon, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.