Informazioni su Johan Henrik Alexander Keerberg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Johan Henrik Alexander Keerberg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004599846, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Carlsberg Supply Company AG, in Glarus Nord, CHE-114.465.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2018, Publ. 1004506635).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mleczko, Marcin Aleksander, polnischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stollberg, Troels, dänischer Staatsangehöriger, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Golchikova, Olga, russische Staatsangehörige, in Tuggen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keerberg, Johan Henrik Alexander, schwedischer Staatsangehöriger, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wrona, Pawel Michal, polnischer Staatsangehöriger, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5925424, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kraft Foods Europe Procurement GmbH, in Opfikon, CH-020.4.037.980-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 107 vom 07.06.2010, S. 31, Publ. 5663600).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Dieter Jürg, von Zürich, in Overijse (BE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keerberg, Johan Henrik Alexander, schwedischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wadekar, Kaustubh, britischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lee, Natasha, britische Staatsangehörige, in Herrliberg, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5032224, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kraft Foods Europe Procurement GmbH, in Opfikon, CH-020.4.037.980-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 228 vom 24.11.2008, S. 30, Publ. 4745494).
Statutenänderung:
23.04.2009.
Stammkapital neu:
CHF 3'300'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kraft Foods Schweiz Holding GmbH (CH-020.3.000.864-2), in Zug, Gesellschafterin, mit 33000 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:in Zürich und mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Weber, Dieter Jürg, von Zürich, in Overijse (BE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keerberg, Johan Henrik Alexander, schwedischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Gall, Flavio Antonio, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.