Informazioni su Hüseyin Kayalibal
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Hüseyin Kayalibal
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004486577, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Senio GmbH, in Weggis, CHE-499.566.229, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 13.09.2012, Publ. 6846104).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kayalibal, Hüseyin, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kallai, Peter, ungarischer Staatsangehöriger, in Weggis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 3142561, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Oliv Weggis GmbH, in Weggis, CHE-245.029.509, Kantonsstrasse 84, 6353 Weggis, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.10.2016.
Zweck:
Führung und Betrieb von Restaurants und Hotels;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften und Wertschriften sowie Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Immaterialgüterrechten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich. Mit Erklärung vom 27.10.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kayalibal, Hüseyin, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 1198333, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Seerestaurant Lützelau GmbH, in Weggis, CHE-112.535.538, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 17.08.2009, S. 12, Publ. 5200548).
Firma neu:
Seerestaurant Lützelau GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 18.11.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kayalibal, Hüseyin, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].