Informazioni su Osman Levent Kartaloglu
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Osman Levent Kartaloglu
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4411689, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Sana Marketing & Kommunikation GmbH, in Wil SG, CHE-483.060.912, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2017, Publ. 3340371).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kartaloglu, Osman Levent, von Wil SG, in Herisau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 34 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Kartaloglu, Osman Levent, in Flawil].
Numero di pubblicazione: 4103083, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
LE-Vi Consulting GmbH, bisher in Baar, CHE-170.877.664, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2016Publ. 3116319).
Gründungsstatuten:
09.12.2013.
Statutenänderung:
16.02.2018.
Firma neu:
Rover Consulting GmbH.
Sitz neu:
Flawil.
Domizil neu:
Sternenstrasse 18, 9230 Flawil. [gestrichen: Weitere Adresse: Poststrasse 6, 9500 Wil SG].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kartaloglu, Osman Levent, von Wil SG, in Flawil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rover, Dorian, französischer Staatsangehöriger, in Flawil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 3340371, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Sana Marketing & Kommunikation GmbH, in Wil SG, CHE-483.060.912, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2016, Publ. 2810831).
Statutenänderung:
23.01.2017. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karatepe, Tarik, von Wil SG, in Wilen b. Wil (Rickenbach TG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 33 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Kartaloglu, Osman Levent, von Wil SG, in Flawil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 34 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Baumgartner, Oliver Milo, von Sirnach, in St. Gallen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 33 Stammanteilen zu je CHF 200.00.