Informazioni su Svetlana Kappler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Svetlana Kappler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3855855, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gazprombank (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-103.469.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2017, Publ. 3449249).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Viscardi, Christian, von Riex, in Fällanden, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kappler, Svetlana, russische Staatsangehörige, in Fällanden, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smirnov, Alexey, britischer Staatsangehöriger, in Meilen, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Cheremushkin, Konstantin, russischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Urban, Daniel, tschechischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meilen].
Numero di pubblicazione: 2657955, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gazprombank (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-103.469.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 30.11.2015, Publ. 2508693).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kappler, Svetlana, russische Staatsangehörige, in Fällanden, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2444427, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Aleris Switzerland GmbH, in Kloten, CHE-113.010.072, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2015, Publ. 1958579).
Statutenänderung:
20.10.2015.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Schützengasse 3+5, 8001 Zürich.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post zuzustellen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kappler, Svetlana, russische Staatsangehörige, in Fällanden, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crawford, Alasdair David, britischer Staatsangehöriger, in München (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].