Informazioni su Ani Kapo
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Ani Kapo
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005931193, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bloom Group GmbH, bisher in Baar, CHE-145.988.734, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2023, Publ. 1005711920).
Statutenänderung:
27.12.2023.
Sitz neu:
Dübendorf.
Domizil neu:
Am Wasser 15, 8600 Dübendorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dormann, Markus, von Zürich, in Risch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kapo, Ani, von Winterthur, in Dübendorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numero di pubblicazione: HR02-1005711920, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Bloom Group GmbH, in Baar, CHE-145.988.734, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 255 vom 31.12.2020, Publ. 1005062573).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kapo, Ani, von Winterthur, in Dübendorf, Prokuristin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005119861, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Noskandi GmbH, in Herrliberg, CHE-197.013.403, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2019, Publ. 1004768808).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Felix Nunez, Nicaury, von Uster, in Herrliberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kapo, Ani, von Winterthur, in Herrliberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00].