Informazioni su Mehmet Gürel Kapani
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Mehmet Gürel Kapani
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005505148, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
McCormick Kutas Switzerland GmbH, bisher in Küsnacht (ZH), CHE-421.009.919, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2022, Publ. 1005401907).
Statutenänderung:
10.06.2022.
Firma neu:
McCormick Kutas Switzerland GmbH in Liquidation.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
c/o Weidema van Tol (Switzerland) GmbH, Neuhofstrasse 12, 6340 Baar. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.06.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Charlier, Ryan Scott, amerikanischer Staatsangehöriger, in Beaconsfield (GB), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dearn, Ian Laurence, britischer Staatsangehöriger, in Martley (GB), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gürel, Ilhan Feyzi, türkischer Staatsangehöriger, in Narlidere (TR), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ;
Gürel, Kazim Ilter, türkischer Staatsangehöriger, in Guzelbahçe (TR), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ;
Kapani, Mehmet Gürel, türkischer Staatsangehöriger, in Narlidere (TR), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Tol, Petrus Gerardus Cornelis, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: niederländischer Staatsangehöriger, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ].
Numero di pubblicazione: HR02-1004866467, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Kütas GmbH, in Baar, CHE-131.591.856, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2020, Publ. 1004850806).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kapani, Mehmet Gürel, türkischer Staatsangehöriger, in Narlidere-Izmir (TR), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1004850806, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Kütas GmbH, in Baar, CHE-131.591.856, c/o Weidema van Tol (Switzerland) GmbH, Neuhofstrasse 12, 6340 Baar, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.03.2020.
Zweck:
Erwerb, Halten und Verwaltung von Immaterialgüterrechten, Beteiligungen und Finanzierung von Unternehmen im In- und Ausland;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 1'000'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 04.03.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
KÜTAS TARIM ÜRÜNLERI DIS TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI (0607000829400017), in Konak - Izmir (TR), Gesellschafterin, mit 1'000 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
van Tol, Petrus Gerardus Cornelis, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Kapani, Mehmet Gürel, türkischer Staatsangehöriger, in Narlidere-Izmir (TR), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.