Informazioni su Renata Kamm
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Renata Kamm
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1934145, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Rubag Ruswiler Bau AG, in Ruswil, CHE-107.274.384, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2011, Publ. 6269708).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kamm, Renata, von Glarus Nord und Willisau, in Ruswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Witt, Ingeborg, deutsche Staatsangehörige, in Krefeld (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher Treuhand AG (CHE-107.243.981), in Kriens, Revisionsstelle [bisher: Bucher Treuhand AG (CH-100.3.005.012-8)].
Zweigniederlassung neu:
Sursee (CHE-241.515.231) [bisher: Sursee (CH-100.9.026.942-0)].Sempach (CHE-290.290.534) [bisher: Sempach (CH-100.9.793.256-1)].
Numero di pubblicazione: 6234912, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Rubag Ruswiler Bau AG, in Ruswil, CH-100.3.016.569-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 12.05.2003, S. 9, Publ. 985146).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der SCHNIEPER Bau AG, in Sempach (CH-100.3.788.545-8), gemäss Fusionsvertrag vom 27.06.2011 und Bilanz per 31.12.2010. Aktiven von CHF 556'262.75 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 477'091.19 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kamm, Renata, von Glarus Nord und Willisau, in Ruswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Obstalden];
Kamm, Daniel, von Glarus Nord, in Ruswil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Obstalden];
Kamm, Jakob, von Sursee und Glarus Nord, in Altishofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Obstalden];
Bucher Treuhand AG (CH-100.3.005.012-8), in Kriens, Revisionsstelle [bisher: Bucher Treuhand AG].