Informazioni su Evelyn Käser-Schmed
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Evelyn Käser-Schmed
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005267773, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Urimat Schweiz AG, in Hombrechtikon, CHE-100.995.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2021, Publ. 1005079196).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Käser-Schmed, Evelyn, von Disentis/Mustér, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Marco, von Amriswil, in Rüti (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schröter, Achim, deutscher Staatsangehöriger, in Schänis, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien];
Näpflin, Marcel, von Emmetten, in Sins, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäftsführung [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004935062, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Urimat Schweiz AG, in Hombrechtikon, CHE-100.995.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2018, Publ. 1004481966).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmed, Arthur, von Disentis/Mustér, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käser-Schmed, Evelyn, von Disentis/Mustér, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1921797, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Finarenco AG, in Uster, CHE-105.063.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2010, S. 28, Publ. 5725748).
Statutenänderung:
18.12.2014.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung und Vermittlung aller Arten von Vermögens- und Finanzdienstleistungen. Insbesondere die Beratung und Betreuung von Mandaten in den Bereichen Finanzplanung, Vermögensverwaltung, KMU-Beratung, Family Office, Steuerberatung, Finanzierungen, Versicherungsberatung, Pensions- und Nachlassplanung, Treuhanddienstleistungen inkl. Führung von Buchhaltungen sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen, Wertschriften und Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Käser, Walter, von Zürich, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käser, Roger, von Zürich und Schinznach, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Oberflachs, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Käser-Schmed, Evelyn, von Disentis/Mustér, in Uster, mit Einzelunterschrift.