Informazioni su Urs Walter Käppeli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Urs Walter Käppeli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005284971, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Jäger Invest GmbH, in Mörschwil, CHE-109.362.326, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2021, Publ. 1005265389).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käppeli, Urs Walter, von Luzern, in Zermatt, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005265389, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
MJ Villas GR GmbH, bisher in Zermatt, CHE-109.362.326, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2021, Publ. 1005239677).
Statutenänderung:
29.06.2021.
Firma neu:
Jäger Invest GmbH.
Sitz neu:
Mörschwil.
Domizil neu:
Alberenbergstrasse 29, 9402 Mörschwil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Finanzierung von Immobilien im In- und Ausland, die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Unternehmensberatung, Kundenvermittlung und Verkaufsförderung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [gestrichen: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister Oberwallis gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käppeli, Urs Walter, von Luzern, in Zermatt, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Rothenburg und Luzern].
Numero di pubblicazione: HR02-1004784480, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Venturepeople AG, in Zermatt, CHE-153.239.586, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2017, Publ. 3672257).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bäbi, Remo, von Kerns, in Mümliswil (Mümliswil-Ramiswil), Mitglied des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käppeli, Urs Walter, von Luzern, in Zermatt, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].