Informazioni su Rolf Kägi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rolf Kägi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3162803, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
FWT Feinwerktechnik GmbH, in Egnach, CHE-108.684.767, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2013, Publ. 7048382).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kägi-Bucher, Veronika, von Wald ZH, in Neukirch (Egnach), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kägi, Rolf, von Wald ZH, in Neukirch (Egnach), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Aliji, Liridon, kosovarischer Staatsangehöriger, in Amriswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 7048382, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
FWT Feinwerktechnik GmbH, bisher in Hombrechtikon, CH-020.4.003.650-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 12.12.2008, S. 21, Publ. 4777218).
Gründungsstatuten:
06.10.1997.
Statutenänderung:
29.01.2013.
Sitz neu:
Egnach.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 41, 9315 Neukirch (Egnach).
Zweck neu:
Betrieb einer feinmechanischen Werkstätte, insbesondere für die Herstellung von Präzisionsteilen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Pflichten: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubser, Jürg, von Quarten, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kägi, Rolf, von Wald ZH, in Neukirch (Egnach), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Hombrechtikon];
Kägi-Bucher, Veronika, von Wald ZH, in Neukirch (Egnach), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 4777218, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
FWT Feinwerktechnik GmbH, in Uetikon am See, CH-020.4.003.650-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2002, S. 18, Publ. 518778).
Statutenänderung:
11.11.2008.
Sitz neu:
Hombrechtikon.
Domizil neu:
Etzelstrasse 30, 8634 Hombrechtikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer feinmechanischen Werkstätte, insbesondere für Präzisionsteile. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 11.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser, Werner, von Langnau im Emmental, in Egg, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kägi, Rolf, von Wald ZH, in Hombrechtikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].