Informazioni su Werner Jud
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Werner Jud
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Jud Grafik + Internet, in Uznach, Etzelstrasse 1, 8730 Uznach, Einzelfirma (Neueintragung).
Zweck:
Erstellung von Websites, Prospekten und Signeten sowie Gestaltung und Realisierung von Werbung.
Weiteres Geschäftslokal:
Lindenstrasse1, 8738 Uetliburg.
Eingetragene Personen:
Jud, Werner, von Schänis, in Uetliburg SG (Gommiswald), Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
periMedia Herensperger & Jud GmbH, in U z n a c h , Dienstleistungen im Bereich Design, Medienproduktion usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2000, S. 7873).
Statutenänderung:
3.04.2001.
Firma neu:
periMedia Kommunikation & Internet GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jud, Werner, von Schänis, in Uetliburg SG (Gommiswald), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herensperger, Rudolf, von Winterthur und Schönholzerswilen, in Uetliburg SG (Gommiswald), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-].
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
periMedia Herensperger & Jud GmbH, in U z n a c h , Etzelstrasse 1, 8730 Uznach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.08.2000, 10.11.2000.
Zweck:
Dienstleistungen im Bereich Design, Medienproduktion, Kommunikation und Internet sowie Unternehmensberatung und Entwicklung von Kommunikations-, Marketing- und Vertriebskonzepten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, Grundstücke sowie Wertschriften und gewerbliche Schutzrechte erwerben, verwalten oder veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Herensperger, Rudolf, von Winterthur und Schönholzerswilen, in Uetliburg SG (Gommiswald), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-;
Jud, Werner, von Schänis, in Uetliburg SG (Gommiswald), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-.