Informazioni su Jean-François Jordan
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jean-François Jordan
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1484683, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
HYDRO Exploitation SA, à Sion, CHE-109.656.064, société anonyme (No. FOSC 211 du 31.10.2013, Publ. 1156341).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Jordan, Jean-François, de Ormont-Dessus, à Venthône, avec procuration collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Bircher, Alexandre Jean-René, de Bagnes, à Sierre, avec procuration collective à deux.
Numero di pubblicazione: 6466290, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Kraftwerk Merezenbach AG, in Münster-Geschinen, CH-600.3.000.405-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2008, S. 19, Publ. 4762012).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jordan, Jean-François, von Ormont-Dessus, in Venthône, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Christian, von Eischoll, in Sierre, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4209024, Ufficio del registro di commercio Vallese
Alp-Hydro AG précédem. à Chippis, CH-626.3.004.238-4, développement, planification, production, entretien, fourniture et commerce d'installations hydrauliques et toutes opérations convergentes, société anonyme (FOSC no 239 du 08.12.2004, p. 16, publ. 2578952).
Modification des statuts:
30.10.2007.
Nouveau siège:
Sion.
Nouvelle adresse:
Rue de la Dixence 9, 1951 Sion.
Nouveau but:
production, acquisition, gestion et commercialisation d'énergie électrique et/ou des certificats y relatifs ainsi que services et prestations correspondants. La société peut acquérir des immeubles en Suisse.
Personnes et signatures radiées:
Jordan, Jean-François, de Ormont-Dessus, à Venthône, président, avec signature collective à deux;
Kalberer, Albert, de Mels et Zürich, à Hergiswil NW, vice-président, avec signature collective à deux;
Wuilloud, Eric Dr., de Collombey-Muraz, à Venthône, administrateur, avec signature collective à deux;
Hauser, Hans Peter, de Lucerne et Schaffhouse, à Lucerne, administrateur, avec signature collective à deux;
Firelco SA, à Sierre, organe de révision;
Meier, Bruno Alois, de Kriens et Wettingen, à Obernau, avec procuration collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Fiduciaire FIDAG SA, succursale de Sierre, à Sierre, organe de révision;
Maret, Patrick, de Nendaz, à Montana, administrateur unique, avec signature individuelle. [Modifications des statuts sur des points non soumis à publication].