Informazioni su Tim Jan Jenssen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Tim Jan Jenssen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005900681, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
8 Palms AG, in Otelfingen, CHE-103.759.168, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2021, Publ. 1005213930).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenssen, Tim Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Lengnau (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crameri, Remo Basilio Sebastiano, von Poschiavo, in Minusio, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Telli, Ayhan, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004612356, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Geryon AG, in Otelfingen, CHE-237.816.994, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2017, S.0, Publ. 3357149).
Statutenänderung:
19.12.2018.
Firma neu:
Xenon Dienstleistungs AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eiermann, Beat, von Baden, in Rekingen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenssen, Tim, deutscher Staatsangehöriger, in Lengnau (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hein, Hilmar, deutscher Staatsangehöriger, in Todtmoos (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004531748, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
8 Palms AG, in Otelfingen, CHE-103.759.168, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2017, Publ. 3644973).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eiermann, Beat, von Baden, in Rekingen AG, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenssen, Tim Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Lengnau (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hein, Hilmar, deutscher Staatsangehöriger, in Todtmoos (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berlin (DE)].