Informazioni su Charlotte Jacqueline Jenny Projer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Charlotte Jacqueline Jenny Projer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4284035, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Projer AG, Holzbauunternehmung, in Albula/Alvra, CHE-107.038.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 20.10.2015, Publ. 2435399).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny Projer, Charlotte, von Ebikon, in Domleschg, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Projer, Curdin Angelo, von Lumnezia, in Domleschg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Projer, Ladina Charlotte, von Lumnezia, in Domleschg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2435399, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Projer AG, Holzbauunternehmung, in Albula/Alvra, CHE-107.038.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2013, Publ. 920721). Gemäss Erklärung vom 28.09.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PMP Treuhand AG (CH-350.3.007.928-2), in Vaz/Obervaz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny Projer, Charlotte, von Ebikon, in Pratval (Domleschg), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Pratval].
Zweigniederlassung neu:
Vaz/Obervaz (CHE-345.184.866) [bisher: Vaz/Obervaz (CH-350.9.000.762-0)].Domleschg (CHE-438.400.396) [bisher: Pratval (CH-350.9.000.929-2)].
Numero di pubblicazione: 4060208, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Projer AG, Holzbauunternehmung, in Alvaschein, CH-350.3.005.100-2, Ausführung von Schreinerei- und Zimmereiarbeiten, Betrieb eines Sägewerks sowie Handel mit Holz und Mobilien und Ausführung von Planungs- und Ingenieuraufträgen von Holzkonstruktionen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2007, S. 8, Publ. 3954672).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Projer, Angelo, von Vella, in Pratval, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Jenny Projer, Charlotte, von Ebikon, in Pratval, Mitglied, mit Einzelunterschrift.