Informazioni su Christian René Jaques
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian René Jaques
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005799086, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
CTB Creativ Team Basel AG, in Basel, CHE-107.956.265, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2021, Publ. 1005340278).
Firma neu:
CTB Creativ Team Basel AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.06.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaques, Christian René, von Basel, Riehen und Sainte-Croix, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005062732, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
CTB Creativ Team Basel AG, in Basel, CHE-107.956.265, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2012, S.0, Publ. 6808814).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fürer, Peter, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaques, Christian René, von Basel, Riehen und Sainte-Croix, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
EG Treuhand AG (CHE-103.993.333), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: EG Treuhand AG].
Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
CTB Creativ Team Basel AG, in Basel, Werbeagentur usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.1996, S. 1131).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaques, Christian René, von Basel, Riehen und Sainte-Croix, in Riehen, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates];
Fürer, Peter, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].