Informazioni su Deion Costa Impallomeni
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Deion Costa Impallomeni
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1006055470, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pro-Ventures Group GmbH, in Zürich, CHE-295.166.858, Schipfe 32, 8001 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.04.2024. 31.05.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im In- und Ausland, insbesondere Dienstleistungen im Bereich der Managementberatung und verwandter Gebiete. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 26.04.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Impallomeni, Deion Costa, von Poschiavo, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 1'000 Stammanteilen zu je CHF 10.00;
Konietzko, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 1'000 Stammanteilen zu je CHF 10.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005595382, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Leder Locher AG, in Wallisellen, CHE-105.939.965, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 02.06.2022, Publ. 1005486513).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zurli, Fabio, von Gaiserwald, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Impallomeni, Deion Costa, von Poschiavo, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ingellis, Enea Francesco, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Locher, Katja, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Velasquez, Valentino, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005267718, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Leder Locher AG, in Wallisellen, CHE-105.939.965, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2020, Publ. 1004988778).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Locher, Katja, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Sprecher, Andreas, von Davos und Küblis, in Maienfeld, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Locher, Lukas, von Zürich, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Márquez, Angel, von Oberengstringen, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zurli, Fabio, von Gaiserwald, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Impallomeni, Deion Costa, von Poschiavo, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.