Informazioni su Christine Imesch-Sewer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christine Imesch-Sewer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006130157, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
finesco GmbH, bisher in Sursee, CHE-374.024.236, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2022, Publ. 1005423862).
Statutenänderung:
28.08.2024.
Sitz neu:
Hergiswil (NW).
Domizil neu:
Sonnenbergstrasse 19, 6052 Hergiswil NW.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Marketing, die Dienstleistungen, die Vermittlung und den Vertrieb von Kaufaufträgen (Bezugsrechten) im Zusammenhang mit dem Erwerb von bestehenden Lebensversicherungspolicen im Zweitmarkt. Die Gesellschaft kann sich im In- und Ausland an Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften beteiligen oder errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie alles Vorkehren, was ihrem Zweck dient. Sie kann im In- und Ausland Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Im Übrigen kann sie Finanzierungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imesch, Christian, von Zeneggen, in Bätterkinden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Noble-Contrée];
Imesch-Sewer, Christine, von Leuk, in Bätterkinden, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Noble-Contrée].
Numero di pubblicazione: HR02-1005423862, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
finesco GmbH, in Sursee, CHE-374.024.236, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2019, Publ. 1004767970).
Statutenänderung:
03.03.2022.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imesch, Christian, von Zeneggen, in Noble-Contrée, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Imesch-Sewer, Christine, von Leuk, in Noble-Contrée, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Imesch, Dominik, von Zeneggen, in Fulenbach, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 2557571, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
finesco GmbH, in Miège, CHE-374.024.236, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2013, Publ. 7122798).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imesch-Sewer, Christine, von Zeneggen und Leuk, in Miège, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Imesch, Christian Zeno, von Leuk, in Miège, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imesch, Dominik, von Zeneggen, in Fulenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.