Informazioni su Richard Patrick Illi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Richard Patrick Illi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006027351, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Livessencials GmbH, in Horgen, CHE-332.676.999, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2018, Publ. 1004461760).
Statutenänderung:
22.03.2024.
Domizil neu:
Käpfnerweg 18, 8810 Horgen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Bed & Breakfast Betriebes mit Geschenkladen und Angebot von Gesundheitsmassagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Franchet, Julien Gabriel, französischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Illi, Richard Patrick, von Bonstetten, in Horgen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005313010, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Essencia, Aetherische Oele AG, in Winterthur, CHE-101.293.118, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2021, Publ. 1005114973).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Illi, Richard Patrick, von Bonstetten, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
llli, Cornelia, von Hirzel, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyler, Marc, von Münsingen, in Winterthur, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: HR02-1005299839, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Essencia Holding AG, in Winterthur, CHE-264.345.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2021, Publ. 1005090288).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Illi, Richard, von Bonstetten, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
llli, Cornelia, von Hirzel, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.