Informazioni su Silvan Martin Hunkeler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Silvan Martin Hunkeler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005770219, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Form & Klang GmbH, in Altishofen, CHE-299.804.853, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 63 vom 03.04.2018, Publ. 4145433).
Firma neu:
Form & Klang GmbH in Liq..
Domizil neu:
Feldmatt 24, 6246 Altishofen. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 05.06.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunkeler-Lenherr, Denise Regula, von Altishofen, in Altishofen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erbengemeinschaft der Hunkeler-Lenherr Denise Regula bestehend aus Vera Hunkeler, Aurel Hunkeler, Silvan Hunkeler, Sandrin Hunkeler und Benjamin Hunkeler, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hunkeler, Silvan Martin, von Altishofen, in Altishofen, Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Hunkeler, Sandrin Raphael, von Altishofen, in Altishofen, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005509762, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Tibag AG, in Nebikon, CHE-107.906.959, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2021, Publ. 1005362617).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunkeler, Silvan Martin, von Altishofen, in Altishofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005362617, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Tibag AG, in Nebikon, CHE-107.906.959, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2021, Publ. 1005184212).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Galliker, Eveline, von Schötz und Nebikon, in Schötz, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunkeler, Silvan Martin, von Altishofen, in Altishofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].