Informazioni su Andreas Hug
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Andreas Hug
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Hug
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005636186, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Matho Informatik AG, in Wohlen (AG), CHE-108.814.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2021, Publ. 1005278355).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aliu, Ajdin, mazedonischer Staatsangehöriger, in Villmergen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Andreas, von Herisau, in Seon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Gruenhut, Tobias, von Birsfelden, in Waltenschwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mathys, Pascal, von Linden, in Othmarsingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gruenhut, Michael, von Birsfelden, in Waltenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heiniger, Martin, von Dürrenroth, in Wohlen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3979797, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Matho Informatik AG, in Wohlen (AG), CHE-108.814.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2016, Publ. 2763179).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Daniela, von Herisau, in Rupperswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Andreas, von Herisau, in Seon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rupperswil].
Numero di pubblicazione: 4844272, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Matho Informatik AG, in Wohlen AG, CH-150.3.000.783-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2005, S. 2, Publ. 2719952).
Statutenänderung:
01.12.2008.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen mit eingeschriebenem Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 01.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Erwin, von Frutigen, in Schmiedrued, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jürg Geiger Treuhand AG, in Wil SG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Andreas, von Herisau, in Rupperswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.