Informazioni su Bendicht Fred Hügli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bendicht Fred Hügli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1767253, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Reutenen AG, in Gebenstorf, CHE-284.376.400, c/o Katharina Hügli, Unterriedenstrasse 27, 5412 Gebenstorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.09.2014.
Zweck:
Veräusserung und Verwaltung von Immobilien;
kann Zweigniederlassungen errichten, Unternehmen jeglicher Art gründen, übernehmen, sich an solchen beteiligen, verwalten und veräussern sowie Immaterialgüterrechte und Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Aktien:
150 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 29.09.2014 das Grundstück GB Windisch Nr. 2103-1, wofür 150 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 335'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 29.09.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Hügli, Katharina, von Sumiswald, in Gebenstorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hügli, Bendicht Fred, von Sumiswald, in Ensenada (MX), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5913140, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stakraft AG, bisher in Küssnacht SZ, CH-130.3.011.342-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2010, S. 12, Publ. 5855180).
Gründungsstatuten:
12.05.2006.
Statutenänderung:
13.10.2010.
Sitz neu:
Meggen.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 10, 6045 Meggen.
Zweck:
Entwicklung, Herstellung und Verkauf von Ladehilfen sowie Handel mit Waren aller Art;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundstücke, Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 13.10.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Die Gesellschaft ist ohne Revisionsstelle.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stauffer, Dominik, von Basel, in Küssnacht SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hügli, Bendicht, von Sumiswald, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stauffer, Roger, von Basel, in Greppen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Küssnacht];
Lauenstein, Beat, von Langnau im Emmental, in Läufelfingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Stauffer, Jörg, von Basel, in Küssnacht SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4767532, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Stakraft AG, in Küssnacht SZ, CH-130.3.011.342-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 13.10.2008, S. 13, Publ. 4687756). [gestrichen: Die Gesellschaft ist ohne Revisionsstelle.].
Gestrichene Personen und Unterschriften:
Stauffer, Jörg, von Basel, in Küssnacht SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hügli, Bendicht, von Sumiswald, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stauffer, Roger, von Basel, in Küssnacht, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Falera, Mitglied];
Acton Revisions AG (CH-170.3.006.941-1), in Zug, Revisionsstelle.