Informazioni su Vivian Susan Hirschi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Vivian Susan Hirschi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005115157, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
12plus Sicherheitsdienste GmbH, in Schötz, CHE-334.662.614, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2021, Publ. 1005080711).
Statutenänderung:
15.02.2021.
Sitz neu:
Triengen.
Domizil neu:
Kantonsstrasse 112, 6234 Triengen.
Weitere Adressen:
Nebikerstrasse 54, 6247 Schötz. [gestrichen: Eichenstrasse 4, 6015 Luzern].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirschi, Vivian, von Reichenburg, in Uznach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Tuggen];
Hirschi, David, von Schangnau, in Uznach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Schötz].
Numero di pubblicazione: HR02-1005080711, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
12plus Sicherheitsdienste GmbH, in Schötz, CHE-334.662.614, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2020, Publ. 1004834693).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmerli, Daniel, von Oftringen, in Mauensee, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Miesch, Armando Heinz, von Grellingen, in Oberkirch, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Sursee, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Hirschi, Vivian, von Reichenburg, in Tuggen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Huber, Vivian, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Kunz, René, von Trub, in Wolhusen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004814525, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
12plus Sicherheitsdienste GmbH, in Schötz, CHE-334.662.614, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2018, Publ. 1004462976).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirschi, David, von Schangnau, in Schötz, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zimmerli, Daniel, von Oftringen, in Mauensee, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Miesch, Armando Heinz, von Grellingen, in Sursee, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Huber, Vivian, von Reichenburg, in Tuggen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.