Informazioni su Norbert Huber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Norbert Huber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2062157, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
VZ Portfolio Services AG, bisher in Zürich, CHE-418.713.389, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2014, Publ. 1693031).
Gründungsstatuten:
09.02.2012.
Statutenänderung:
12.12.2014.
Firma neu:
VZ Quant Portfolio Services AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(VZ Quant Portfolio Services SA) (VZ Quant Portfolio Services Ltd).
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug.
Zweck neu:
Erbringung von Beratungsdienstleistungen für andere Finanzdienstleister, insbesondere bezüglich der Bewirtschaftung von Vermögen, Risikomanagement und Portfolioverwaltung sowie der Entwicklung und Produktion von Hilfsmitteln zur Problemlösung im Bereich des Risikomanagements und der Portfolioverwaltung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Norbert, von Fischingen, in Wil SG, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Thalmann, Stefan, von Männedorf, in Meilen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rütsche, Manuel, von Kirchberg SG, in Uzwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 7129434, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
VZ Vermögenszentrum AG, in Zürich, CH-020.3.003.078-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2012, Publ. 6948484).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubler, Daniela, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Thalmann, Stefan, von Männedorf, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmid, Christof, von Mühleberg, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meyer, Stefan, von Winterthur, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Huber, Norbert, von Fischingen, in Wil SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Maurer, Michael, von Schmiedrued, in Birmensdorf ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gut, Beat, von Uster, in Schöfflisdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Daniel, von Schwaderloch, in Zug, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Pfammatter, Sven Daniel, von Eggerberg und Naters, in Oberägeri, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Mund, in Männedorf];
Ulrich, Robert, von Waltalingen, in Benken ZH, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zürich];
Weber, Stefan, von Zug, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zürich];
Wernle, Silvio, von Basel, in Basel, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 7108996, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
VZ Portfolio Services AG, in Zürich, CH-020.3.037.582-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2012, Publ. 6555564).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Norbert, von Fischingen, in Wil SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Thalmann, Stefan, von Männedorf, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien.