Informazioni su Maria-Grazia Huber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Maria-Grazia Huber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6488778, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
CM CrossMedia AG, in Baar, CH-130.0.005.503-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2010, S. 18, Publ. 5736810).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wermelinger, Heinz Bruno Walter, von Luzern, in Neuheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Maria-Grazia, von Arni AG, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5736810, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
CM CrossMedia AG, in Baar, CH-130.0.005.503-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2008, S. 20, Publ. 4711816).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Othmar, von Arni AG, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Maria-Grazia, von Arni AG, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Huber finimmo GmbH, Sitz Baar.
Domizil:
Zur Weinrebe, 6340 Baar, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.02.2002.
Zweck:
Erwerb, Veräusserung, Verwaltung und Ueberbauung von Grundstücken sowie Immobilien- und Finanzberatung;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern sowie Wertschriften erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 250'000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage und -übernahme: Rechtskräftig bewilligtes Bauprojekt 'Arealbebauung Mühlematt, Inwil' (Baupläne, mit dem Bauprojekt zusammenhängende Unterlagen und öffentlich-rechtliche Baubewilligungen) gemäss Sacheinlage- und übernahmevertrag vom 08.02.2002, zum Preis von CHF 610'000.00, wovon CHF 240'000.00 auf das Stammkapital angerechnet und CHF 370'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Beabsichtigte Sachübernahme:
Zu begründendes Baurecht auf den Grundstücken GS Nr. 2827 und Nr. 3782 in Baar, wofür ein jährlicher Baurechtszins von maximal CHF 350'000.00 (mit Indexierung und Anpassungsklausel) zu bezahlen ist.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Huber, Otmar, Heimat Arni AG, in Baar, Gesellschafter, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 240'000;
Huber, Maria-Grazia, Heimat Arni AG, in Baar, Gesellschafterin, Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 10'000.