Informazioni su Claude Huber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Claude Huber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4431703, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Huber und Monsch AG, in St. Gallen, CHE-105.965.690, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 15.09.2015, Publ. 2373709).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Rudolf, von Gossau SG, in Gossau SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Huber, Claude, von Gossau SG, in St. Gallen, Delegierter des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Boppart, Jürg, von St. Gallen, in Gais, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2570017, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
TOPWAY Informatik GmbH, bisher in Schwellbrunn, CHE-149.107.898, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2012, Publ. 6526856).
Gründungsstatuten:
25.01.2012.
Statutenänderung:
09.12.2015.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Walenbüchelstrasse 11, 9013 St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klaus, Daniel, von Kirchberg SG, in Schwellbrunn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bevilacqua, Manuela, von Balgach, in Schwellbrunn, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber und Monsch AG (CHE-105.965.690), in St. Gallen, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Huber, Rudolf, von Gossau SG, in Gossau SG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Claude, von Gossau SG, in St. Gallen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loher, Norbert, von Oberriet SG, in Widnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2373709, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Huber und Monsch AG, in St. Gallen, CHE-105.965.690, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2013, Publ. 7000608).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boppart, Jürg, von St. Gallen, in Gais, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Huber, Claude, von Gossau SG, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].