Informazioni su Christine Regula Howald-Senn
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christine Regula Howald-Senn
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005073439, Ufficio del registro di commercio Berna
Rislag AG, in Wangen an der Aare, CHE-107.906.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2016, Publ. 2857825).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Howald-Senn, Christine Regula, von Wangen an der Aare und Wangenried, in Wangen an der Aare, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Bohner-Howald, Sylvia, von Wiedlisbach und Wangen an der Aare, in Wangen an der Aare, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift];
Bohner, Felix Carl, von Wiedlisbach, in Wangen an der Aare, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bohner, Marianne Alice, von Wiedlisbach, in Wangen an der Aare, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bohner-Howald, Urs, von Wiedlisbach, in Wangen an der Aare, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5385920, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Rislag AG, bisher in Zug, CH-035.3.004.683-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2008, S. 16, Publ. 4654210).
Gründungsstatuten:
07.02.1996.
Statutenänderung:
30.11.2009.
Sitz neu:
Wangen an der Aare.
Domizil neu:
c/o Christine Howald-Senn, Vorstadt 1, 3380 Wangen an der Aare.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an andern Unternehmungen sowie die Verwaltung des eigenen flüssigen Vermögens. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an andern Unternehmungen beteiligen, gleichartige und verwandte Unternehmungen erwerben, sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und das Erreichen des Gesellschaftszwecks zu fördern und zu erleichtern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 60'000.00.
Liberierung:
CHF 60'000.00.
Aktien:
60 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch gewöhnlichen Brief, durch Telefax oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.11.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
T & R Oberland AG, in Lenk, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Howald-Senn, Christine Regula, von Wangen an der Aare und Wangenried, in Wangen an der Aare, Präsidentin, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Bohner-Howald, Sylvia, von Wiedlisbach und Wangen an der Aare, in Wangen an der Aare, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Howald-Senn, Werner, von Wangen an der Aare und Wangenried, in Wangen an der Aare, Mitglied, mit Einzelunterschrift (wie bisher).
Numero di pubblicazione: 4603294, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Rislag AG, in Zug, CH-035.3.004.683-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2007, S. 21, Publ. 4032790).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Senn, Franz, von Obersiggenthal, in Stans, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Howald-Senn, Christine Regula, von Wangen an der Aare und Wangenried, in Wangen an der Aare, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin mit Einzelunterschrift];
Bohner-Howald, Sylvia, von Wiedlisbach und Wangen an der Aare, in Wangen an der Aare, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.