Informazioni su Prof. Dr. Ludger Hovestadt
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Prof. Dr. Ludger Hovestadt
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004567266, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schweizer Baumuster-Centrale Genossenschaft, in Zürich, CHE-107.853.398, Genossenschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2017, S.0, Publ. 3290117).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hovestadt, Ludger, deutscher Staatsangehöriger, in Hausen am Albis, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Felix, von Aarwangen, in Köniz, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baden];
Hegner, Clementine, von Galgenen, in Oberägeri, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Semadeni, Armon Domenic, von Poschiavo, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2281109, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schweizer Baumuster-Centrale Genossenschaft, in Zürich, CHE-107.853.398, Genossenschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2014, Publ. 1597211).
Statutenänderung:
23.04.2015.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Verwaltung an die Genossenschafter erfolgen per Email.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Preisig, Hans-Rudolf, von Teufen AR, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steib, Jakob, von Basel, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkard, Urs, von Waltenschwil, in Baden, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vehovar, Mateja, von Zürich, in Pfäffikon, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boltshauser, Roger, von Märstetten, in Adliswil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hovestadt, Ludger, deutscher Staatsangehöriger, in Hausen am Albis, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 991107, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
digitalSTROM.org Association, in Schlieren, CH-020.6.001.137-7, Verein (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2011, Publ. 6462386).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hovestadt, Prof. Dr. Ludger, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leibundgut, Prof. Dr. Hansjürg, von Rüegsau, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Prell, Hans Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Rommerskirchen (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schleiss, Brigitte, von Engelberg, in Hünenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebi, Matthias, von Zürich und Heimiswil, in Winterthur, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Debus, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Eschenburg-Eibelshausen (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Greve, Georg C. F., deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schön, Max, deutscher Staatsangehöriger, in Lübeck (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büchi, Anita, von Winterthur, in Schlieren, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchmeier, Paul, von Sulgen, in Brugg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.