Informazioni su Felix Andreas Hotz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Felix Andreas Hotz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005695877, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Gemeinnützige Stiftung des Rotary Clubs Weinfelden, in Weinfelden, CHE-111.976.029, Stiftung (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2019, Publ. 1004704421).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hotz, Felix Andreas, von Weinfelden, in Weinfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli-Alge, Monika, von Widnau, in Gachnang, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blaser Kolb, Marlise, von Langnau im Emmental, in Ottoberg (Märstetten), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vögeli, Max, von Wichtrach, in Weinfelden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005391317, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Verein Sonnenburg, in Weinfelden, CHE-107.100.554, Verein (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2019, Publ. 1004583745).
Statutenänderung:
29.05.2012.
Name neu:
Sonnenburg.
Mittel neu:
[gestrichen: Mittel: Heimeinnahmen, freiwillige Zuwendungen wie Vermächtnisse, Schenkungen, Kollekten und dergleichen, Mitgliederbeiträge.].
Organisation neu:
[Gestrichen aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hotz, Felix, von Weinfelden, in Weinfelden, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tanner, Marcel, von Herisau, in Weinfelden, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kessler, Stephan, von Müllheim, in Weinfelden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Märstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Annaheim-Vogt, Anna Rosa, von Lostorf, in Weinfelden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Conrad, Stephan, von Weinfelden, in Weinfelden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egli-Alge, Monika, von Widnau, in Gachnang, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stadelmann, Markus, von Escholzmatt-Marbach, in Weinfelden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6854144, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Gemeinnützige Stiftung des Rotary Clubs Weinfelden, in Weinfelden, CH-440.7.017.472-3, Stiftung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2008, S. 14, Publ. 4354568).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meile, Dieter, von Mosnang, in Weinfelden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thür Brechbühl, Suzanne, von Bischofszell und Trachselwald, in Herdern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hotz, Felix Andreas, von Weinfelden, in Weinfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.