Informazioni su Gianne Lucia Holmgren
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Gianne Lucia Holmgren
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005852831, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
FRUYTS GmbH, bisher in Baden, CHE-244.963.531, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2022, Publ. 1005540228).
Statutenänderung:
13.04.2023.
Sitz neu:
Schlieren.
Domizil neu:
Industriestrasse 3, 8952 Schlieren.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holmgren, Gianne, schwedische Staatsangehörige, in Birrwil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Baden];
Kovacevic, Milija, von Wettingen, in Birrwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Baden].
Numero di pubblicazione: HR02-1005540228, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
FRUYTS GmbH, in Baden, CHE-244.963.531, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2021, Publ. 1005361806).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holmgren, Gianne, schwedische Staatsangehörige, in Baden, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kovacevic, Milija, von Wettingen, in Baden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 4172655, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Verein Label STEP - fair trade Teppiche, in Bern, CHE-228.339.110, Verein (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2016, Publ. 2913811).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salzmann, Stefan, von Zürich, in Zürich, Sekretär, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amrein, Christina Margaritha, von Rickenbach (LU), in Solothurn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holmgren, Gianne Lucia, schwedische Staatsangehörige, in Baden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
da Rivaz Kahamaile, Marie Sophie Hélène, von Sion, in Genève, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.