Informazioni su Romi Cornelia Elsbeth Hofer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Romi Cornelia Elsbeth Hofer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005388749, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
syndicom, in Bern, CHE-105.884.784, Verein (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2021, Publ. 1005323836).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ferrari, Sergio, von Thörigen, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Castelberg, Suzanne, von Ilanz/Glion, in Ipsach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheuble, Urs, von Wohlen (AG), in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Siegrist, Samuel, von Rünenberg, in Trimbach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zanello, Renato, von Bern, in Watt (Regensdorf), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ziehler, Cornelia, von Meisterschwanden, in Boniswil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Murpf, Renate, von Schüpfheim, in Emmenbrücke 3 (Emmen), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pardini, Giorgio, von Luzern, in Luzern, Zentralsekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bosshard-Künzle, Susanna Monika, von Ebnat-Kappel, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haldimann, Beat, von Bowil, in Thun, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huberson, Nadia Suzanne, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Panzeri, Gerolamo Franco, von Lugano, in Bellinzona, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Puppato, Juliane Kristina, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zeugin, Markus, von Duggingen, in Reinach BL, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Burger, Thomas Josef, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
De Monaco, Marco, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Studach, Jonas, von Küblis, in Urdorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Trösch, Daniel, von Thunstetten, in Melchnau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wälti, Marc, von Hermrigen, in Seedorf BE, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hügli, Daniel Michel, von Dotzigen, in Biel/Bienne, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zentralsekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftleitung];
Hofer, Romi Cornelia Elsbeth, von Anwil, in Wohlen b. Bern (Wohlen bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004598663, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Admeira AG, in Bern, CHE-209.472.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2018, Publ. 1004484637).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der ADTELIER AG, in Bern (CHE-139.096.454), gemäss Fusionsvertrag vom 15.03.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 5'044'815.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'768'831.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Esposito, Beniamino, italienischer Staatsangehöriger, in Geroldswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Romi Cornelia Elsbeth, von Anwil, in Wohlen b. Bern (Wohlen bei Bern), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zelger, Frank, von Stans, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4099045, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Admeira Broadcast AG, in Bern, CHE-105.831.747, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2017, Publ. 3519483).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Martin, von Schwarzenburg, in Solothurn, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bergmann, Arne, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sier, Marc-Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lentz, Charles, von Cugy (VD), in Pully, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jungo, Bertrand, von St. Ursen, in Arlesheim, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Romi Cornelia Elsbeth, von Anwil, in Wohlen b. Bern (Wohlen bei Bern), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kälin, Monika Lina, von Einsiedeln, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Plug, René, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.