Informazioni su René Hofer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome René Hofer
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: René Hofer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1120409, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
A1 Communication GmbH, in Zürich, CH-020.4.039.251-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2013, Publ. 7008710).
Firma neu:
A1 Communication GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.10.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, René, von Wattwil, in Niederglatt, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Wattwil, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 7008710, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
A1 Communication GmbH, in Zürich, CH-020.4.039.251-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2009, S. 26, Publ. 4826796).
Domizil neu:
Siewerdtstrasse 105, 8050 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pneu Meier AG (CH-020.3.920.334-6), in Zürich, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, René, von Wattwil, in Niederglatt, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Schaffhausen, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numero di pubblicazione: 4826796, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
A1 Communication GmbH, in Zürich, CH-020.4.039.251-6, c/o Pneu Meier AG, Wallisellenstrasse 241, 8050 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.01.2009.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Telekommunikations-Dienstleistungen sowie die Installation und den Unterhalt von Datenverarbeitungsanlagen. Ebenso wird Handel mit Hard- und Software betrieben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Gründerin vom 07.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Pneu Meier AG (CH-020.3.920.334-6), in Zürich, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hofer, René, von Wattwil, in Schaffhausen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.