Informazioni su Frank Hofer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Frank Hofer
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Frank Hofer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005946514, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
KOBA Custom-Made-Bicycles AG, in Buchs (SG), CHE-458.457.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2022, Publ. 1005508872).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofer, Frank, von Münchenbuchsee, in Altstätten SG (Altstätten), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005508872, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
KOBA Custom-Made-Bicycles AG, in Buchs (SG), CHE-458.457.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 19.04.2011, S.0, Publ. 6128288).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Frank, von Münchenbuchsee, in Altstätten SG (Altstätten), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koba, Martin, von Wolhusen, in Sevelen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lippuner, Ralph, von Grabs, in Buchs SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005260476, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Zukunftsatelier AG, in Biel/Bienne, CHE-244.054.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2017, Publ. 3701359).
Statutenänderung:
06.07.2021.
Sitz neu:
Ipsach.
Domizil neu:
c/o Wyssbrod + Partner Treuhand AG, Dorfstrasse 9, 2563 Ipsach.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marbot, Jürg, von Biel/Bienne, in Nidau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Biel/Bienne];
Hofer, Frank, genannt Fränk, von Münchenbuchsee, in Altstätten SG (Altstätten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Biel/Bienne].