Informazioni su Christian Hilbert
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Hilbert
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6156160, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
SAPIX GmbH, in Buochs, CH-020.4.026.610-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2010, S. 13, Publ. 5485386).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Minder-Bobak, Monika, von Zürich, in Rüschlikon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hilbert, Christian, französischer Staatsangehöriger, in Buochs, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 5485386, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
SAPIX GmbH, in Buochs, CH-020.4.026.610-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2006, S. 10, Publ. 3373988).
Statutenänderung:
22.12.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Unternehmensberatung im SAP-Bereich, Analyse, Konzept und Entwicklung von SAP-Anwendungssoftware sowie weitere Dienstleistungen wie IT-Consulting, Erstellen von Internetseiten, allgemeine Beratung im Informatikbereich von Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 05.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Minder-Bobak, Monika, von Zürich, in Rüschlikon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: Bobak, Monika, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--];
Hilbert, Christian, französischer Staatsangehöriger, in Buochs, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.--].
Numero di pubblicazione: 3373988, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
SAPIX GmbH, bisher in Dietlikon, CH-020.4.026.610-1, Unternehmensberatung im SAP-Bereich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 108 vom 10.06.2003, S. 18, Publ. 1025754).
Gründungsstatuten:
10.03.2003.
Statutenänderung:
21.04.2006.
Sitz neu:
Buochs.
Domizil neu:
Im Breitli 12, 6374 Buochs.
Zweck:
Unternehmensberatung im SAP-Bereich, Analyse, Konzept und Entwicklung von SAP-Anwendungssoftware sowie weitere Dienstleistungen wie IT-Consulting, Erstellen von Internetseiten, allgemeine Beratung im Informatikbereich von Unternehmen;
kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, alle Geschäfte eingehen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind, sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bobak, Monika, von Zürich, in Rüschlikon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [wie bisher];
Hilbert, Christian, französischer Staatsangehöriger, in Buochs, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: in Zürich].