Informazioni su Werner Hess
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Werner Hess
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005595380, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 208 vom 26.10.2022 publizierten TR-Eintrag Nr. 42099 vom 21.10.2022 Landwirtschaftliche Genossenschaft Seen, in Winterthur, CHE-100.205.896, Genossenschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2022, Publ. 1005591008).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess, Werner, von Wald ZH, in Winterthur, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2788670, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Braunviehzuchtgenossenschaft Winterthur und Umgebung, in Winterthur, CH-020.5.900.284-9, Förderung der Braunviehzucht, Genossenschaft (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2000, S. 3068).
Firma neu:
Braunviehzuchtgenossenschaft Winterthur und Umgebung in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.04.2002 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hurter, Heinz, von Affoltern am Albis, in Wiesendangen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess, Werner, von Wald ZH, in Winterthur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kindhauser, Johann, von Wiesendangen, in Wiesendangen, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Bärtschi, Paul, von Sumiswald, in Thalheim an der Thur, Mitglied und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heer-Gmür, Eduard, von Malters, in Pfungen, Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2234608, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Landwirtschaftliche Genossenschaft Seen, in Winterthur, Verbesserung der wirtschaftlichen Lage und die Hebung und Förderung der beruflichen Bildung ihrer Mitglieder, Genossenschaft (SHAB Nr. 17 vom 28.01.1992, S. 389).
Postadresse neu:
Landwirtschaftliche Genossenschaft Seen, c/o Landi Elsau, St. Gallerstrasse 64, 8352 Räterschen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koblet, Fritz, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rösli, Hans-Ulrich, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlüchter, Hans, von Schangnau BE, in Winterthur, Mitglied und Verwalter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Werner, von Wald ZH, in Winterthur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schlüchter, Peter, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Ulrich, von Wald ZH, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ott, Werner, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Roland, von Winterthur, in Hofstetten ZH, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.