Informazioni su Andres Herzog
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Andres Herzog
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006067079, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 117 vom 19.06.2024 publizierten TR-Eintrags Nr. 25'650 vom 14.06.2024 Agentur Baukultur GmbH, in Zürich, CHE-449.999.744, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2024, Publ. 1006060550).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Andres, von Homburg, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [nicht: Herzog, Andreas].
Numero di pubblicazione: HR02-1006017329, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hochparterre AG, in Zürich, CHE-107.355.350, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 10.06.2022, Publ. 1005492180).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Andres, von Homburg, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Agnes, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti Loskant, Rahel, von Glarus Süd, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005291366, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hochparterre AG, in Zürich, CHE-107.355.350, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2019, Publ. 1004679592).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glanzmann, Lilia, von Escholzmatt-Marbach, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Werner, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Herzog, Andres, von Homburg, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.