Informazioni su Norbert Hersche
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Norbert Hersche
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004737940, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Grünhofhallen Immobilien AG, in Kaltbrunn, CHE-100.770.819, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2019, Publ. 1004601103).
Statutenänderung:
22.08.2019.
Zweck neu:
Erwerb und Verwertung von Vermögenswerten aller Art, insbesondere Erwerb, Vermietung, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften, Grundstücken und Stockwerkanteilen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.08.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Benz, Hugo, von Oberriet SG, in Uetliburg bei Gommiswald (Gommiswald), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bannwart, Paul, von Kirchberg SG, in Schmerikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hersche, Norbert, von Appenzell, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift]. [Anpassung Funktion Herr Hersche aufgrund geänderter Eintragungspraxis].
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Hunot Generalunternehmung AG, in G o m m i s w a l d , Erwerb und Verwertung von Vermögenswerten aller Art, insbesondere Überbauung von Grundstücken usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 25.02.2000, S. 1308).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hersche, Norbert, von Appenzell, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benz, Hugo, von Oberriet SG, in Winterthur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Hunot Generalunternehmung AG, in G o m m i s w a l d, Erwerb und Verwertung von Vermögenswerten aller Art usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 22.01.1993, S . 345).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Benz, Hugo, von Oberriet, in Gommiswald, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hämmerli, Othmar, von Weesen, in Kaltbrunn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bannwart, Paul, von Kirchberg SG, in Schmerikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hersche, Norbert, von Appenzell, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Revisal Revisions AG, in Gossau SG, Revisionsstelle.