Informazioni su Anita Herrmann-Hausammann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Anita Herrmann-Hausammann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005703987, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wasserverbund Region Bern AG, in Bern, CHE-103.944.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2021, Publ. 1005254272).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herrmann-Hausammann, Anita, von Rohrbach, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thomann, Andreas, von Brienz (BE), in Ostermundigen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fredrich, Bettina, von Küssnacht (SZ), in Ostermundigen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Remund, Andreas, von Wohlen bei Bern, in Wohlen b. Bern (Wohlen bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004805103, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wasserverbund Region Bern AG, in Bern, CHE-103.944.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2019, Publ. 1004662216).
Statutenänderung:
09.01.2020.
Aktienkapital neu:
CHF 47'610'000.00 [bisher: CHF 45'000'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 47'610'000.00 [bisher: CHF 45'000'000.00].
Aktien neu:
476'100 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 450'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Beschluss vom 20.06.2019 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.06.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andres, Dora, von Messen, in Schüpfen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bucher, Markus, von Schüpfen, in Meikirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Geiger, Roland Franz, von Steffisburg, in Kehrsatz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Müller, Roland, von Bremgarten bei Bern und Villigen, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Bremgarten bei Bern und Stilli, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Herrmann-Hausammann, Anita, von Rohrbach, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Huber, Markus, von Horw, in Frauenkappelen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Traber, Peter, von Thundorf, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 5774014, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wasserverbund Region Bern AG, in Bern, CH-035.3.002.570-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2009, S. 6, Publ. 5409690).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gygax-Schwarz, Rita, von Seeberg, in Hinterkappelen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frey, Walter, von Münsingen, in Ittigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moro, André, von Spiez, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andres, Dora, von Messen, in Schüpfen, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ottenkamp Brantschen, Marcel, von Bürchen, in Zofingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herrmann-Hausammann, Anita, von Rohrbach, in Wohlen bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.