Informazioni su Severin Hermann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Severin Hermann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006137122, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Arbignon AG, in Albinen, CHE-407.493.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 14.04.2022, Publ. 1005452035).
Domizil neu:
c/o David Mathieu, Lüübuweg 8, 3955 Albinen.
Weitere Adressen:
c/o Ernst Mathieu ABC Sierre, Chemin du Cornalin 7, 3960 Sierre.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuonen, Fabio, von Guttet-Feschel, in Albinen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hermann, Severin, von Albinen, in Albinen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathieu, Daniel, von Albinen, in Sierre, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hermann, Thomas, von Albinen, in Münchwilen (TG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1005653346, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Gypas - for nature, in Albinen, CHE-223.277.677, c/o Severin Hermann, Kirchgasse 21, 3955 Albinen, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
01.11.2022. 23.12.2022.
Zweck:
Der Verein bezweckt durch kompetente Unterstützung von Vereinen, Organisationen und Gemeinden in Umweltbelangen die nachhaltige Entwicklung zu fördern. Der Fokus liegt auf der Entwicklung, der Planung und der Durchführung von Umweltbildungsangeboten, natur- und kulturnahen touristischen Angeboten, auf Landschaftseinsätzen und auf Naturschutzprojekten. Der Verein verfolgt keinen kommerziellen Zweck und erstrebt keinen Gewinn.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, freiwillige Spenden, Projektbeiträge von öffentlichen und privaten Körperschaften.
Eingetragene Personen:
Clénin, Amina Vanessa, von Ligerz, in Albinen, Co-Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Hermann, Severin, von Albinen, in Albinen, Co-Präsident, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005452035, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Arbignon AG, in Albinen, CHE-407.493.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2018, Publ. 1004452622).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuonen, Fabio, von Guttet-Feschel, in Albinen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hermann, Severin, von Albinen, in Albinen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].