Informazioni su Iwan Herger-Stadler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Iwan Herger-Stadler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1909265, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Herger Küchen AG, in Altdorf UR, CHE-114.613.155, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2012, Publ. 6981438).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Rolf, von Wassen, in Bürglen UR, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herger-Stadler, Iwan, von Spiringen, in Altdorf UR, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5192214, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Herger Küchen AG, in Altdorf UR, CH-120.3.000.012-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 08.12.2008, S. 22, Publ. 4767780).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herger, Rolf, von Spiringen, in Rotkreuz (Risch), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herger-Stadler, Iwan, von Spiringen, in Altdorf UR, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4767780, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Herger Küchen AG, in Altdorf UR, CH-120.3.000.012-6, Steinmattstrasse 1, 6460 Altdorf UR, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
01.12.2008.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Unternehmens im Bereich Küchenbau, -planung und -verkauf sowie Schreinerei und Innenausbau. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland zu beteiligen und Grundeigentum zu erwerben und zu veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten.
Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Aktien:
1'200 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 01. Dezember 2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Herger, Rolf, von Spiringen, in Rotkreuz (Risch), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Herger-Bucher, Armin, von Spiringen, in Attinghausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Herger-Stadler, Iwan, von Spiringen, in Altdorf UR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.