Informazioni su Frank Henschel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Frank Henschel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6556348, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
GSM Asset Management AG, in Luzern, CH-100.3.023.416-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 11.11.2008, S. 9, Publ. 4727250).
Firma neu:
GSM Asset Management AG in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 09.02.2012 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nick, Arthur G., von Basel, Sursee und Luzern, in Zug, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Henschel, Dr. Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Storchenegger, Patrick Karl, von Jonschwil, in Baar, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4764582, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Maxa Holding AG, in Zug, CH-170.3.024.645-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2008, S. 21, Publ. 4711834).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henschel, Dr. Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Joseph, von Grosswangen, in Grosswangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
GSM Asset Management AG, in L u z e r n, Erwerb, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art sowie Durchführung von Finanzgeschäften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 18.02.2000, S. 1131).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henschel, Dr. Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.